40

 

4 *400,00=1600,00

- . 40 *35,00 =1400,00

8 *78,00 =624.00

8 *58,00 =464,00

8 *58,00 =464,00

8 *78,00 =624,00

8 *88,00 =704,00

. . 8 *88,00 =704,00

8 88,00 =704,00

8 *48,00 =384,00

- 3 *250,00= 750,00

2. . *250,00=500,00

3 *250,00=750,00

8 *78,00 =624,00

һ 8 *68,00 =544,00

8 *68,00 = 544,00

8 *78,00 =624,00

8 *68,00 =544,00

7 *58,00 =406,00

8 *65,00 =520,00

4 *65,00 =455,00

18 *78,00 =1404,00

18 *78,00 =1404,00

18 *88,00 =1584,00

. 18 *88,00 = 1584,00

- 20 *24,00 =480,00

40 *20,00 =800,00

6*0,5 *150,00=900,00

1 24,00

+ 10%

߻ - , . .